戴相龙卸任社保基金理事会党组书记 曾力主延退
据全国社会保障基金理事会网站“领导之窗”栏目显示,戴相龙已于1月卸去全国社会保障基金理事会党组书记职务。
戴相龙简历
戴相龙,男,汉族,1944年11月生,江苏省仪征市人。中央财政金融学院会计系毕业,研究员、博士生导师。
1968年-1978年在云南省圭山煤矿工作。
1979年-1985年8月 先后任中国农业银行江苏省分行副处长、江苏省丰县副县长、中国农业银行江苏省分行副行长。
1985年8月-1990年 任中国农业银行副行长。
1990年-1993年7月 任交通银行总经理、副董事长、党组书记兼中国太平洋保险公司董事长。
1993年7月-1995年5月 任中国人民银行副行长、党组副书记。
1995年6月-2002年12月 任中国人民银行行长、党委(党组)书记(其中,2001年6月-2002年底,任中央金融工委副书记,1997年7月任中国人民银行货币政策委员会第一任主席)。
2002年12月-2007年12月 任天津市委副书记、天津市市长。
2008年1月-2013年3月 任全国社会保障基金理事会党组书记、理事长。
2013年3月-2014年1月 任全国社会保障基金理事会党组书记。
戴相龙是中共十四届中央候补委员,十五届、十六届、十七届中央委员,中共十八大代表。
相关:
戴相龙在去年博鳌论坛上强调,延长退休年龄不仅是为了养老金的收支平衡,而且是为了让有条件的劳动者更好地为社会服务。他还提出了一些具体的建议,如通过划拨国有资产扩大全国社会保障储备基金,并实现保值增值,力争到2020年底超过3万亿元
发送好友:http://finance.sixwl.com/shishiyaowen/156466.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:专栏央行加强流动性管理 HTC拟发展中端手机
下一篇:今年医改重点县一级公立医院改革 破“以药补医”机制
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18